Auskünfte zu Achim Roger Kübert
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Achim Roger Kübert
Publikationsnummer: HR02-1005996514, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ESAG Staffing AG, in Wädenswil, CHE-458.852.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313008).
Statutenänderung:
05.03.2024.
Firma neu:
Media Flow AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Franklinstrasse 9, 8050 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübert, Achim, von Mosnang, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rihs, Marcus-Daniel, von Männedorf, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Randazzo, Damiano Enrique, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinmann, Andreas Christian, von St. Gallen, in Agno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005877139, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubacher, Erich, von Urtenen und Zürich, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübert, Achim, von Mosnang, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Martin, Guido, von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krah, Rolf, von Schlieren, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005617877, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götti, Marc, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübert, Achim, von Mosnang, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].